J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 19181
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 24 novembre 2000 portant cessation de fonctions et nomination de directeurs adjoints à un institut universitaire de formation des maîtres
NOR : MENS0003033A
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 novembre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Lyon de M. Patrick Mellon, inspecteur de l'éducation nationale, à compter du 1er septembre 2000, et de Mme Ingeborg Rabenstein-Michel, maître de conférences, à compter du 1er octobre 2000.
Sont nommés en qualité de directeur adjoint à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Lyon : M. Régis Bernard, maître de conférences, à compter du 1er septembre 2000, et M. Michel Bois, professeur agrégé, à compter du 1er octobre 2000, pour une période de cinq ans.